49*68+51*68+49*12+51*12

87*52-17*52+87*38-17*38

77*99+23*99-77*29-23*29

108*86-86*18-108*56+18*56

428*356+72*356+144*428+72*144 решите пожалуйста!!

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2012-11-27T20:57:25+04:00

3332+3468+588+612=8000

4524-884+3306-646=6300

7623+2277-2233-667=7000

9288-1548-6048+1008=2700

152368+25632+61632+10368=250000

фух... очень много)