Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2012-11-23T12:43:01+00:00

41*80-25*41+55*29=(80-25)*41+55*29=55*41+55*29=(41+29)*55=70*55=3850

2012-11-23T12:43:31+00:00

1) 41*80 = 3280

2)25*41 = 1025

3) 55*29 = 1595

4) 3280 - 1025 = 2255

5) 2255 + 1595 = 3850.

Ответ: 3850