Ответы и объяснения

  • kalt
  • хорошист
2012-11-13T14:02:33+00:00

1)38a+62a=36*238+62*238=23800  2)38*489+62*489=48900                                                                                

2012-11-13T14:17:06+00:00

1) 38а+62а, если а=238, то 38*238+62*238=9044+14756=23800

2) 38а+62а, если а=489, то 38*489+62*489=18582+30318=48900