Ответы и объяснения

2012-10-24T16:37:56+04:00

получится 5500, тк сначала выполняем умножение а потом вычитание

  • Участник Знаний
2012-10-24T16:38:11+04:00

250 * 61 - 25 * 390 = 25 * 10 * 61 - 25 * 390 = 25 * (610 - 390) = 25 * 220 = 5500