Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2012-09-30T10:25:13+00:00

1) 165*307=50 655

2) 50 655 - 50 249 = 406

3) 753*406 = 305 718

4) 708*63 = 44 604

5) 305 718 + 44 604 = 350 322 

2012-09-30T10:39:27+00:00

сначало надо решить в скобках 165*307-50249=406 дальше надо решить то-что за скобками 753*406+708*63=106722