Ответы и объяснения

  • WolD
  • середнячок
2012-09-28T13:43:11+04:00

275*32=8800       725*28=20300        725*22=15950           275*18=4950                         

 

8800+20300+15950+4950=50000

  • Rastak
  • главный мозг
2012-09-28T13:43:36+04:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.

 275*32+725*28+275*18+725*22=

= 275*(32+18)+ 725*(28+22) = 275*50 + 725*50 = 50*(275+725) = 50*1000=50000