Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2012-09-06T18:25:52+04:00
2012-09-06T20:05:08+04:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.

684*245-675*246=684*245-675*(245+1)=684*245-675*245-675=245*(684-675)-675=

=245*9-675=2205-675=1530