564 * 702 - 164 * 756 + 148 * 916 - 48 762 : 86
помоги те решить меня не было на том уроке не знаю (

1

Ответы и объяснения

2012-09-07T08:52:06+00:00

564*702=395928

164*756=123984

148*916=135568

48762/86=567

395928-123984+135568-567= 406945