Ответы и объяснения

2012-05-06T16:19:15+04:00
2012-05-06T16:44:56+04:00

1536300/270*(56484/523)-(7125-0/4726)*248/62+3005*0=586020                                        Сначало делаем что в скобках 1)56484/523=108                                                         2)0/4726=0;   3)7125-0=7125   4)7125*248=1767000   5)1767000/62=28500              6)1536300/270=5690   7)5690*108 =614520   8)614520-28500=586020                9)3005*0=0          10)586020+0=586020                                                                                                   (32999+62111)/1-(508*45+4544*1)/34-(10000-37*196)=91556                                                 1)32999+62111=95110   2)508*45=22860   3)4544*1=4544   4)22860+4544=27404      5)37*196=7252      6)10000-7252=2748    7)95110/1=95110      8)27404/34=806         9)95110-806 =94304       10)94304-2748=91556