Ответы и объяснения

2014-04-09T13:46:23+00:00
1) 665*284*(36421-119*306) = 13220201 .665*284=188 8602.119*306=36 4143.36421-36414=74.188 860*7=1 322 0201 322 020=1 322 0202) 705*122*(26739-514*52) = 9461101.705*122=86 0102.514*52=26 7283.26739-26 728=114.86 010*11=946 110
2014-04-09T13:51:01+00:00