Ответы и объяснения

2014-04-08T18:14:36+04:00
0+0=0
6-2=4
3+3=6
4+3=7
9-4=5
2+6=8
3500*660=2310000
5604*473=2650692
767*504=386568

2014-04-08T18:15:01+04:00
Из первого - Звездочка = 0
из последнего Треугольник = 6
из второго Квадрат = 4
из третьего Снежинка = 3
из четвертого Круг = 7
из пятого Ромб = 5

Произведения
3500 * 660 = 2310000
5604 * 473 = 2650692
767 * 504 = 386568