Ответы и объяснения

2014-04-08T11:02:45+00:00
15*326+30*458=18630
1) 15*326=4890
2) 30*458=13740
3) 4890+13740=18630

123*185+158*230= 59095
1)      123*185= 22755
2)      158*230=36340
3)     
22755+ 36340=59095