Ответы и объяснения

  • Участник Знаний
2014-04-06T15:39:23+00:00
68 432 : 94=728    20 730 :67=309 (ост. 27)    812 * 907=736 484    470* 302=141 940
564*70-564*60= (70-60)*564=10*564=5640
809*62+809*38=(62+38)*809=100*809=80900
100% ответ ;)