Помогите решить примеры в столбик 376*55 95760*32 175*346 679*25 71320*43 129*856 только в столбик плииизззззз

2

Ответы и объяснения

2014-04-03T16:14:35+04:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Воооооооооот)))))))гпгммгии
спасибо большое выручила меня
умница спасибо
2014-04-03T16:26:21+04:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
376*55=20680
95760*32=3064320
175*346=60550
679*25=16975
71320*43=3066760
129*856=110424


                     

            
1 пример 20680, 2 пример 3064320, 3 пример 60550,4 пример 16975, 5 пример 314760, 6 пример 110424
И что Вы хотите этим сказать?