Вычислите,используя законы умножения. д)21/22*(22/23*24/25)*23/24,е)32/33*52/53*(53/52*33/34)

2

Ответы и объяснения

2014-04-03T11:03:24+04:00
д)21/22*(22/23*24/25)*23/24=21/25
е)32/33*52/53*(53/52*33/34) =32/34=16/17

2014-04-03T11:10:00+04:00
 \frac{21*22*23*24}{25*22*23*24} сокращаем одинаковые цифры остается 21/25

 \frac{32*52*53*33}{34*52*53*33} =32/34=16/17