Вычислите .

20250:50*105+560*270-127908=

600000-61800:200+140000:400*217=

Помогите пожалуйста!

2

Ответы и объяснения

2014-04-02T17:03:52+00:00
2014-04-02T17:15:46+00:00
20250:50*105+560*270-127908==65817
600000-61800:200+140000:400*217=675641