284*306-159*101+6.175:325=
Писать по действиям
(700.000-62.894):209-(3.399+5.988):447=
Уважаемые игроки !
Кто правильно напишет того поблагодарю
Писать по действиям

1
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален

Ответы и объяснения

2014-04-02T18:28:37+04:00
1.     284*306-159*101+ 6.175:325=
             1     4     2    5          3
1) 284*306=86.904
2) 159*101=16.059
3) 6.175:325=19
4) 86.904-16.059=70.845
5) 70.845+19=70.864
Прости...
Комментарий удален
Комментарий удален
Что "ай"???
Комментарий удален