Вычислить тебе удобным способом

92×29+92×71 102×32-102×31 45×19×2

27×65+3×65 52×74-50×74 4×120×25

1
Первое 92*(29+71) = 92*100 = 9200
Второе 102*(32-31) = 102*1 = 102

Ответы и объяснения

2014-04-01T19:19:40+04:00
92*29+92*71=92*(29+71)=92*100=9200
102*32-102*31=102*(32-31)=102*1=102
45*19*2=45*2*19=90*19=1710
27*65+3*65=65*(27+3)=65*30=1950
52*74-50*74=74*(52-50)=74*2=148
4*120*25=4*25*120=100*120=12000