Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2014-04-01T13:14:11+00:00
125*1,6=(125*16)/10=(125*8)/5=25*8=200
3,14*500=(314*500)/100=314*5=1570
630*0,544=(630*544)/1000=(63*544)/100=34272/100=342,72
3,12*0,012=(312*12)/100000=3744/100000=0,03744
спасибо но можно было и без решения