Как решить это по теме "Умножение на двузначное число" 360*75000 2800*940 50900*62 73050*8600 скажите пожалуйсто:))

1
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален

Ответы и объяснения

2014-04-01T11:17:51+00:00
360*75000=27000000
2800*940=2632000
50900*62=3155800
73050*8600=628230000