Ответы и объяснения

2014-03-31T14:24:13+04:00
328*241=79048
945*65=61425
137*845=115765
489*25= 12225
287*8=2296
638*975=622050
376*432=162432
576*64=36864
369*76= 28044
816*7=5712
473*526=248798
794*9= 7146