Ответы и объяснения

2014-03-29T16:22:31+04:00
(550 + 550) * 64 = 1100* 64
(1000+ 100) * 64 = 1100 * 64
(275+ 275+275+275) * 64 = 1100 * 64
(1100 * 32) + (1100 * 32) = 1100* 64
(просто так 1100* 64 = 70400)