Помогите решить примеры тему не понимаю тут надо решить 5234.15 4127.22 3244.33 4236.16 46008.16 20072.27 32408.23 51045.50 в столбик и с занимание тоже напишите плиз вот так мы в класе делаем но я не понимаю пример .1736
29
-- --------
+ 15634
3472*
---------
50354

решите мои премеры вот так пожалуста

1
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален

Ответы и объяснения

2014-03-27T08:22:39+00:00
5234*15=78510
4127*22=90794
3244*33=107052
4236*16=67776
46008*16=736128
20072*27=541944
32408*23=745384
51045*50=2552250
Дык это что, не точка, а знак умножения такой был? О-О