Ответы и объяснения

2014-03-19T17:48:16+00:00
1) 456*125=57000
2) 20*8=160
3) 57000*160=9120000
4) 9120000*500=4560000000
Ответ: 4560000000
Спасибо
незашто)
ой) не туда написала
2014-03-19T17:48:39+00:00
( 456*125=57000) * (20*8=160) *500;
57000*160*500=4560000000