1)Найди значения выражений двумя способами

53кг800г-9760г

2км700м-1800м

18т5ц+3т6ц

4м23см-1м80см

7м/кв35дм/кв+330дм/кв

8м(в кубе)-2м( в кубе)24дм( в кубе)

2) Найди значение выражений

24000:80-300:20+561:17+726:11

(24000:80-300):20+(561:17+726):11

(395*72-603)*16-960:24

395*72-603*16-960:24

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2016-08-30T20:05:10+03:00
1кг=1000г;
1т=10ц;
1км=1000м;
1м=100см;
1м кв =100дм кв;
1дм кв = 100см кв;
1м в кубе = 1000дм в кубе;


Найди значения выражений двумя способами
а) и б) и в) обозначила способы; Если не написано в условии в какие перевести, то ОТВЕТ всегда нужно переводить в большие единицы.

1)а) 53кг800г-9760г= (53•1000+800)г - 9760г= 53800г -9760г= 44040г = 44кг 40г;

1)б) 53кг800г-9760г= 53кг 800г - (9000г +760г)= 53кг + 800г- (9000:1000)кг- 760г= 53кг +800г - 9кг -760г= 53кг -9кг +800г- 760г= 44кг+ 40г= 44кг 40г;

1)в) 53кг800г-9760г= 53кг+ (800:1000)кг - (9760:1000)кг= 53кг + 0,8кг - 9,76кг= 53,8кг -9,76кг= 44,4кг;


2)а) 2км700м-1800м= (2•1000м+ 700м)- 1800м= 2700м -1800м= 900м;

2)б) 2км700м-1800м= 2км +700м - (1000м+800м)= (1км+1км + 700м) - (1000:1000)км - 800м= 1км + (1•1000)м+ 700м - 1км - 800м = 1км +1000м +700м -1км -800м= 1км -1км +1700м -800м= 900м;

2)в) 2км700м-1800м= 2км + (700:1000)км - (1800:1000)км= 2км + 0,7км - 1,8км= 2,7км -1,8км= 0,9км;


3)а)18т5ц+3т6ц= 18т+ 5ц+ 3т + 6ц= 18т + 3т + 5ц+ 6ц= 21т+11ц= 21т+ 10ц+ 1ц= 21т +(10:10)т+1ц= 21т+ 1т+ 1ц= 22т 1ц;

3)б) 18т5ц+3т6ц= 18т + 5ц + 3т + 6ц= (18•10)ц+ 5ц+ (3•10)ц+ 6ц= 180ц+ 5ц+ 30ц+ 6ц= 221ц= (220ц+1ц)= (220:10)т+ 1ц= 22т 1ц;

3)в) 18т5ц+3т6ц= 18т + 5ц + 3т + 6ц= (18т+ (5:10)т )+ (3т+ (6:10)т )= (18т+ 0,5т) + (3т+ 0,6т)= 18,5т+ 3,6т= 22,1т;


4)а) 4м23см-1м80см= (3м+1м + 23см - (1м +80см)= 3м+ (1•100)см + 23см - 1м - 80см= 3м + 100см + 23см - 1м - 80см= 3м +123см -1м - 80см = 3м- 1м + 123см -80см= 2м 43см;

4)б) 4м23см-1м80см= (4м + 23см - (1м +80см) = ( (4•100)см + 23см ) - ( (1•100)см + 80см)= (400см+23см) - (100см + 80см)= 423см - 180см = 243см = (200см+43см)= (200:100)м+ 43см= 2м +43см= 2м 43см;

4)в) 4м23см-1м80см= (4м + 23см - (1м +80см)= (4м + (23:100)м ) - ( (1м + (80:100)м )= (4м+ 0,23м) - (1м+ 0,8м)= 4,23м- 1,8м= 2,43м;


5)а) 7м/кв35дм/кв+330дм/кв = 7м кв + 35 дм кв + 330 дм кв= 7м кв+ 365дм кв= 7м кв + (300дм кв + 65дм кв)= 7м кв + (300:100)м кв + 65дм кв = 7м кв + 3 м кв + 65 дм кв = 10м кв 65дм кв;

5)б) 7м/кв35дм/кв+330дм/кв = 7м кв + 35 дм кв + 330 дм кв= (7•100)дм кв + 35дм кв + 330 дм кв = 700дм кв + 35 дм кв + 330 дм кв = 1365 дм кв = (1300 дм кв + 65дм кв)= (1300:100)м кв + 65дм кв = 13м кв 65дм кв;

5)в) 7м/кв35дм/кв+330дм/кв = 7м кв + 35 дм кв + 330 дм кв=7м кв + (35:100)м кв + (330:100)м кв = 7м кв + 0,35м кв + 3,3м кв = 10,65м кв;

6)а) 8м(в кубе)-2м( в кубе)24дм( в кубе)= (7м в кубе +1м в кубе) - (2м в кубе +24дм в кубе) = ( 7м в кубе + (1•1000)дм в кубе ) - (2м в кубе + 24дм в кубе) = 7м в кубе + 1000дм в кубе- 2м в кубе - 24дм в кубе = 7м в кубе- 2м в кубе+ 1000дм в кубе- 24дм в кубе= 5м в кубе + 976дм в кубе;

6)б) 8м(в кубе)-2м( в кубе)24дм( в кубе)= 8 м в кубе - (2м в кубе +24дм в кубе) =(8 •1000)дм в кубе - ( ( 2•1000)дм в кубе +24дм в кубе)= 8000дм в кубе- (2000дм в кубе + 24дм в кубе)= 8000дм в кубе- 2024дм в кубе-= 5976дм в кубе = (5000дм в кубе+ 976дм в кубе)= (5000:1000)м в кубе + 976дм в кубе = 5м в кубе + 976дм в кубе= 5м в кубе 976 дм в кубе;

6)в) 8м(в кубе)-2м( в кубе)24дм( в кубе)= 8м в кубе - (2м в кубе +24дм в кубе) =8 м в кубе- (2м в кубе + (24:1000)м в кубе) = 8м в кубе- (2м в кубе + 0,024м в кубе)= 8м в кубе- 2,024м в кубе = 5,976м в кубе;


2)Найди значение выражений
Сперва скобки, если есть; в скобке деление и умножение, потом сумма и разность;
Без скобок деление и умножение сперва и потом сумма и разность;
то есть (•) и (:) сначала; потом (+) и (-).

1)) 24000:80-300:20+561:17+726:11= 300- 15 + 33+ 66= 114.

Если по действиям
1)) 24000:80= 300;
2)) 300:20= 15;
3)) 561:17= 33;
4)) 726:11= 66;
5)) 300+15+33+66=114.

2)) (24000:80-300):20+(561:17+726):11= (300 -300):20 + (33+ 726):11= (0):20+ (759):11= 0+ 69= 69;

Если по действиям
1)) (24000:80-300); сперва деление 24000:80= 300; потом вычесть 300- 300= 0;
2)) то что в скобке получилось 0 деление на 20; 0:20=0;
3)) (561:17+726)= сперва деление 561:17= 33; потом сумма 33+726= 759; 4)) что подучилось 759 делим на 11; 759:11=69;
И осталась сумму между этими скобками остался (+); 2) действие + 4) действие; 0+69= 69;

3)) (395*72-603)*16-960:24= (28440- 603)•16 - 40= 27837 •16 - 40= 445392 -40= 445352;

Если по действиям
1)(395•72-603) сперва 395•72=28440; теперь вычесть 28440-603= 27837; 2)) что в скобке получилось 27837 множим на 16 за скобкой; 27837•16= 445392;
3)) 960:24= 40;
4)вычесть осталось 2)) - 3)) действия; 445392- 40= 445352;

4)) 395*72-603*16-960:24= 28440-9648-40=18752;

Если по действиям
1)395•72=28440;
2)603•16=9648;
3)960:24=40;
4)28440-9648-40=18752;