СДЕЛАТЬ УДОБНЫМ СПОСОБОМ : 87*64+87*36 . 39*16+39*4. 96*77-96*76. 48*61-40*61. 24*49+24 . 34*21-34

1

Ответы и объяснения

2014-03-17T09:02:33+00:00
87*64+87*36 = 87 (64+36)= 87*100=8700
39*16+39*4 = 39(16+4)= 39*20=780
96*77-96*76 = 96(77-76)= 96*1=96
48*61-40*61=61(48-40)=61*8=488
24*49+24= 24*50=1200
34*21-34 = 34*20 = 680