Ответы и объяснения

2014-03-16T18:26:55+04:00
1)√22*34*54=√40392
2)√26*52*72=√97344=312
3)√3*24*15=√1080
4)√11*24 * √11*32=√264*√352=√92928
5)√18*80 * √30=√1440 * √30= √43200