ребят срочно помогите!!! примеры нужно выполнить удобным способом 25*7*4*11= 2*8*17*5= 18*99= 4*9*8*5*5= 198*3=

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
  • ollk
  • хорошист
2014-03-12T09:48:18+04:00
Я точно не знаю, но может так:
1) 25*7*4*11=7*4*25*11=28*275=7700;
2) 2*8*17*5=2*17*8*5=34*40=1360;
3) 18*99=18*90+18*9=1620+162=1782;
4) 7*9*8*5*5=9*5*7*5*8=45*35*8=1575*8=12600;
5) 198*3=100*3+90*3+8*3=300+270+24=594