С действими
С действями
баллы 64
250893
704*450=316800
12510/45=278
217*305=66185
316800+278-66185=250893

Ответы и объяснения

2014-03-11T18:39:02+04:00
1)704*450=316800
2)12510/45=278
3)217*305=66185
4)316800+278=317078
5)317078-66185=250893
2014-03-11T18:41:27+04:00
704*450=316800
217*350=75950
12510/45=278
75950-278=75672
316800+75672=392472 прости если не так))
вычисления слева направо
а ты наоборот