Ответы и объяснения

2014-03-06T11:28:24+04:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
26* 18 + 38 *29 = 468 + 1102 = 1570
66 * 38 + 47 * 53 = 2508 + 2491 = 4999
77*46 - 39* 35 = 3542 - 1365 = 2177
31 * 55 -24 * 58 = 1705 - 1392 = 313
2014-03-06T11:38:10+04:00
26*18'+38*29'=64*47'
66*38'-47*53'=18*45'
77*46'-39*35'=38*8'
31*55'-24*58'=6*57'