Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2014-03-05T16:03:12+04:00
146. 432 240:60=7 204, 7 204*60=432 240; 283 600:400=709, 709*400=283 600; 483 000:700=690, 690*700=483 000. Все)
2014-03-05T16:12:56+04:00
147. 1)4500*70=315000,315000:90=3500,10000-3500=6500 2)8050*20=161000,161000:50=3220,2099+3220=5319 3)276300:900=307 4)563500:700=805