Ответы и объяснения

2014-03-05T14:46:48+04:00
1)(98221-8028)×100+98098=9117398
1)98221-8028=90193
2)90193×100=9019300
3)9019300+98098=9117398
2)(30000-400×25)÷125+16=176
1)400×25=10000
2)30000-10000=20000
3)20000÷125=160
4)160+16=176
3)5090×64-122330+8670=212100
1)5090×64=325760
2)325760-122330=203430
3)203430+8670=212100