Выполните умножение.

92*54
48*67
236*15
395*41
672*38
859*27
5347*12
1278*24

помогите плиззззззззззззз

1

Ответы и объяснения

2014-03-04T15:43:46+00:00
1) 4968
2) 3216
3) 3540
4)16195
5) 25536 
6) 23193
7) 64164
8)  30672