Решите пожалуйста ! Выражения
(882*41+29838) : 24=?
145*26*13-23463 : 11=?
125000 - (10485 : 15*30-471)=?
95910 : (5843*14 - 81756)+ 2948=?

1

Ответы и объяснения

2014-02-25T09:02:17+04:00
882*41=36162+29838=66000/24=2750
145*26=3770*13=49010  23463/11=2133  49010-2133=46877
10485/15=699*30=20970-471=20499  125000-20499=104501
5843*14=81802-81756=46  95910/46=2085+2948=5033