Вычислите,пожалуйста, с решениями (не просто ответ) Спасибо!

200 780 - 415 * 50 + 12 220 =
10 280 + 801 000 : 900 - 1 208 =
734 600 : 50 + 270 * 40 =
(940 - 9 270 : 30) + 237 =
500 000 - 437 * 200 =
11 905 + 146 510 : 70 =
4 513 * 40 - 3 240 : 10 =
16 120 : (1 000 - 980) =

1

Ответы и объяснения

2014-02-20T23:11:41+04:00
200780 - 415 * 50 + 12220 =
1) 415 * 50 = 20750
2)200780 - 20750 = 180030
3)180030 + 12220 = 192250

10280 + 801000 / 900 - 1208 =
1)801000 / 900 = 890
2)10280 + 890 = 11170
3) 11170 - 1208 = 9962

734600/ 50 + 270 *40 = 
1)734600 / 50 = 14692
2) 270 * 40 = 10800
3) 14692 + 10800 = 25492


(940 -9270 / 30) + 237 = 
1) 9270 * 30 = 309
2) 940 - 309 = 631
3) 631 + 237 = 868

500000 - 437 * 200 = 
1) 437*200 = 87400
2)500000-87400 = 412600

11905 + 146510 / 70 = 
1) 146510 / 70 = 2093
2) 11905 + 2093 = 13998

1513 * 40 - 3240 / 10 = 
1)4513*40= 180520
2) 3240 / 10 = 324
3)180520 - 324 = 180196

16120 - (1000-980) =
1)1000-980 = 20
2)16120 - 20 = 16100