Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2012-04-01T10:35:00+00:00

1)125*24=3000    2)3013-3000=13   3)386*29=11194  4)11194*13=145522                                                                                                           

2012-04-01T10:35:29+00:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.

386*29*(3013-125*24)=145522

386*29=11194

(3013-125*24)=3013-3000=13

11194*13=145522