Ответы и объяснения

2014-02-13T19:34:49+04:00
(522432:576*32+176*176)*400=24000000
1) 522432:576=907
2) 907х32=29024
3)176х176=30976
4) 29024+30976=60000
5) 60000х400=24000000

2014-02-13T19:38:32+04:00
1)522432:576=907
2)907*32=29024
3)176*176=30976
4)29024+30976=60000
5)60000*400=24000000
Вот, наверно так.
Добра тебе:*