Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2014-02-12T15:45:24+04:00
а)Чтобы умножить число на 5, можно умножить его на 10 (приписать нуль) и разделить на 2: 1654*5=16540: 2
б)Чтобы умножить на 25, можно умножить на 100 (приписать два нуля) на 4 : 875 * 25=85700 :
в) Проверь , одинаковые ли значения имеют выражения слева  и права от знака = в равенствах , записанных выше.
г) Выполни   такими же способами умножения :
623 * 5                      1450 * 5          84 * 25                     465 * 25
2480 * 5                    5085*5            120 * 25                   6208 * 25
тьбе +3 балла
дас сделаю
сделай я тебе уже делаю
что
тваи вопросы