Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2014-02-09T11:13:45+00:00
((32*125+256*55):1130*1250-(45*76+98*25)):1570=((4000+14080):1130*1250-(3420+2450)):1570=(18080:1130*1250-5870):1570=(16*1250-5870):1570=(20000-5870):1570=14130:1570=9