Решите по действиям! Заранее Спасибо!
956*15+5316-74-83*17=?
172*406+76960/8-38941=?
75194-2759+45668/7*13=?
800000-645*402/90*170=?

1
Сделайте хотя бы 1 пример если сможете Пожалуйста)

Ответы и объяснения

2016-02-09T07:01:43+03:00
 956*15 +5316 - 74 - 83 *17 = 18171  1) 956*15=14340  2) 83*17=1411  3) 14340+5316=19656  4) 19656 - 74 = 19582  5) 19582 - 1411= 18171