Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2014-02-03T14:54:16+04:00
527*208:4=27404                527               109616\4
527*208=109616                 208                 8         27404
109616:4=27404               ----------             ----
                                       4216                  29
                                    1054                     28
                                    -----------               ------
                                    109616                    16
                                                                   16
                                                                 -------- 
                                                                      016
                                                                        16
605*804:5=97284
 605*804=486420
 486420:5=97284
А можно и так
502*104:4=13052
104:4=26
502*26=500*20+500*6+2*26=10000+3000+52=13052