Вычисли,заменяя произведением удобных множителей. 25х16= 15х18= 12х50= 19х12= 147:21= 128:32= 360:45= 448:56=

1

Ответы и объяснения

2014-02-03T13:17:35+04:00
Делаю как удобней
25*16=20*10+5*6=200+30=230
15*18=10*10+5*5=100+25=125
12*50=10*50=500*2=1000
19*12=10*10+9*2=100+18=118
147/21=7
128/32=4
360/45=8
448/56=8