Помогите!Кому не видно,то вот ((24*250+18*350):60*40+(44*4500+108*1500):20):40;
(И сделайте пожалуйста действия)

1

Ответы и объяснения

2014-01-30T12:50:36+00:00
Первое действие 24*250=6000
Второе действие 18*350=6300
Третье действие 6000+6300=12300
Четвёртое действие 44*4500=198000
Пятое действие 108*1500=162000
Шестое действие 198000+162000=360000
Седьмое действие 12300:60=205
Восьмое действие 205*40=8200
Девятое действие 8200+360000=368200
Десятое действие 368200:20=18410
И последнее действие сама
Было сложно, я надеюсь правильно