Вычислите
а)устно(то есть не расписывая по действиям):
2000:5 2000:50 2000:500
3000:5 3000:25 3000:250
1200*4 1200*8 1200*16
б)письменно(то есть расписывая по действиям):
600000-405*20:100 14670-1023*4+719
180*300+(10032-2906) 1713+783:9-958

1
810:100=8,1. 600000-8,1= 599991,9
а) 2000:5=400, 2000:50=40, 2000:500=4, 3000:5=600, 3000:25=120, 3000:250=12, 1200*4=4800, 1200*8=9600, 1200*16=19200
1023*4=4092; 14760-4092=10668; 10668+719=11387
180*300+(7126); 54000+7126= 61126
1713+(783:9=87)-958; 1713+87-958; 1800-958=842

Ответы и объяснения

2014-01-29T13:31:42+04:00
Устно:
400, 40, 4
600, 120, 12
300, 150, 75
Это все подряд?
это встрочку.
письменное сейчас распишу
спс