Помогите пожалуйста решить задание.Решила всё кроме одного,голову сломала.Вычислить удобным способом: 35*20+59*12-20*25-12*49?

2
Комментарий удален
Комментарий удален
Спасибо,эт самое то что нужно
Комментарий удален

Ответы и объяснения

2014-01-22T23:23:40+04:00
1)35*20=700   2)59*12=708   3)20*25=500   4)12*49=588   5)700+708=1408

6)1408-500=908  7)908-588=320 

ответ:320
спасибо,но нужен не правильный,а упрощённый способ
Комментарий удален
  • Участник Знаний
2014-01-22T23:25:24+04:00
700. 708. 500. 588
35*20+59*12-20*25-12*49=320
1408
700+708-500-588
908
1408-500-588
908-588=320