Помогите решить примеры .Буду признательна....
125*2304+653*1000-851*106=
457100+1423*(6123-5941)-(11007-8018)*3=
382*905+618*905-749*709+251*709=
1027*378-72:36*905-628:4=
(650*15+350*15)*0+800:32-25=

1

Ответы и объяснения

2014-01-19T14:01:28+00:00