Ответы и объяснения

2014-01-12T10:56:58+00:00
175750 : 50 + (10032 - 9928) * 208 = 3515 + 104 * 208 =

= 3515 + 21632 = 25147

для особо сомневающихся, можно набрать и проще

175750 : 50 + (10032 - 9928) * 208 = 3515 + 104 * 208 =

= 3515 + 21632 = 25147

от куда?
Комментарий удален
вот мой код математического редактора
[tex]175750 : 50 + (10032 - 9928) * 208 = 3515 + 104 * 208 = [/tex]
[tex]= 3515 + 21632 = 25147[/tex]
в ставьте текст в ответ и получите мой результат
2014-01-12T10:57:41+00:00
1)10032-9928=104
2)175750:50 =3515
3)104*208=21632
4)21632+3515=25147
что?
[tex]175750 : 50 + (10032 - 9928) * 208 = 3515 + 104 * 208 = [/tex]
[tex]= 3515 + 21632 = 25147[/tex]
Комментарий удален
Можешь ставить ниже твоего ответа
Комментарий удален