Пожалуйста решите эти 2 примера((Очень нужно!!
1) Какое число пропущено в записи :
4315 * 237 = 4000 * 237 + .... * 237 + 15 * 237
1) 3 2) 4 3) 5

2) 362485 * 12 = 362000 * 12 + 485 * ....
1) 10 2) 3 3) 12

2

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2014-01-09T14:30:42+04:00
1)пропущено число 3(1 ответ)
2)пропущено число 12(3 ответ)
2014-01-09T14:54:14+04:00
1)ответ:пропущено число:3 ( под номером 1))