Вычисли по образцу:16*15=(8*5)* (3*2)=40*6=240
25*14=...
35*18=...
18*45=...
16*45=...
125*12=...
65*16=...

2

Ответы и объяснения

2013-12-31T13:38:38+04:00
25*14= (5*2)*(5*7) = 10*35=350
35*18=(5*2)*(7*9)= 10*63=630
18*45= (2*5)*(9*9)= 10*81= 810
16*45= (2*5)*(8*9)= 10*72=720
125*12=(5*2)(25*3)*2= 10*75*2=750*2= 1500
65*16=(5*2)(13*8)= 10*104=1040
Комментарий удален
да, я ошиблась
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  • Участник Знаний
2013-12-31T13:39:59+04:00
25*14= (5*2)* (5*7) = 10*35 = 350
35*18= (5*2) * (7*9) = 10*63 = 630
18*45= (2*5) * (9*9) =10* 81 = 810
16*45= (2*5)*(8*9) = 10 * 72 = 720
125*12= (2*5)*(2*5) * (5*3) = 100*15 = 1500
65*16= (2*5) * (8*13) = 10*104 = 1040