Не видно
rfrjq yjvth
какой номер
Оба и совет в г д з посмотри

Ответы и объяснения

2013-12-22T08:57:31+00:00
1.
S= 90 * 50 *2 + 50 *90 *4 + 90 * 70 * 4 = 9000 + 18000 + 25200=52200 см квадрат
и 2 щя скажу
2(30*50+30*25)= сама посчитаешь?